-
徐千里
徐千里1956年7月至1958年8月任湖南师范学院党委书记
-
苏镜
苏镜1958年8月至1960年5月任湖南师范学院党委书记
-
苏玉清
苏玉清1960年5月至1972年4月任湖南师范学院党委书记
-
文伯英
文伯英1972年4月至1978年4月任湖南师范学院党委书记
-
李秋枫
李秋枫1978年4月至1983年11月任湖南师范学院党委书记
-
张楚廷
张楚廷1983年11月至1984年9月任湖南师范学院党委书记...
-
向宏业
向宏业1988年3月至1990年7月任湖南师范大学党委书记
-
陈信
陈信1990年10月至1995年7月任湖南师范大学党委书记
-
张楚廷
张楚廷1995年8月至2000年4月任湖南师范大学党委书记
-
徐晨光
徐晨光2000年4月至2004年7月任湖南师范大学党委书记
-
张国骥
张国骥2004年11月至2014年8月任湖南师范大学党委书记
-
李民
李民2014年9月-2019年2月任湖南师范大学党委书
-
刘起军
-
蒋洪新
-
廖世承
廖世承1938年10月至1947年2月任国立师范学院院长
-
皮名举
皮名举1947年2月至1948年3月任国立师范学院代院长
-
朱凡
朱凡1953年9月至1955年7月任湖南师范学院筹委会主任
-
刘寿祺
刘寿祺1955年7月至1978年3月任湖南师范学院院长
-
李秋枫
李秋枫1978年4月至1981年11月 任湖南师范学院院长
-
尹长民
尹长民1981年11月至1983年11月 任湖南师范学院院长
-
林增平
林增平1983年11月至1986年4月 任湖南师范学院院长和湖南师范大学校长
-
张楚廷
张楚廷1986年4月至2000年4月 任湖南师范大学校长
-
刘湘溶
刘湘溶2000年4月至2015年7月任湖南师范大学校长